Сазонтов (Созонтов) Андрей Яковлевич, (1894г., д. Ситники, Чепецкой волости, Вятского уезда, Вятской губ. – 26.08.1938г., Московская обл., Коммунарка).
Русский, образование – высшее, член ВКП/б/ с 1925 года, комдив (20.11.1935г. Приказ № 2395), комкор (22.02.1938г. приказ №0170/п). Член ВЦИК, делегат ХVI Всероссийского и XVII Чрезвычайного съездов Советов.
Проживал: г. Хабаровск, ул. Серышева, д.9/101, кв.29.
Арестован 26.05.1938г., осужден Военной коллегией ВС СССР 26.08.1938г. Обвинен в военно-фашистском заговоре. Реабилитирован 5.05.1956 года.
Родился в многодетной семье крестьянина, в семье было 9 детей.
Окончил сельскую школу, проявил во время учебы незаурядные способности. В 1913 году успешно окончил Вятское реальное училище. После окончания училища уехал на строительство Амурской железной дороги, где работал до призыва на военную службу. В конце 1914 года был направлен для прохождения службы во Владивосток на остров Русский, а потом на фронт.
Весной 1918 года вернулся в Вятку и поступил добровольцем в ряды Красной Гвардии во вновь формируемый при строительстве Северного фронта Псковский отряд и назначен на должность командира десятка.
13.08.1918г. переведен в ряды КА и назначен на должность командира 3 роты 1 сп 1 Вятской дивизии.
20.10.1918г. переведен в 1 Уральскую Ударную бригаду Восточного фронта и назначен командиром 3 роты 37 сп. 5.11.1918 г. 1 Уральская Ударная бригады вошла в состав 5 Пензенской сд.
12.11.1918г. назначен на должность командира 3 сб 37 сп.
5.12.1918г. назначен на должность помощника командира 37 сп.
11.01.1919г. назначен командиром 37 сп.
13.07.1919г. после смерти комбрига Каргопольцева (скончался 11.07.1919г. от кровоизлияния в мозг) назначен командиром 1 сбр 5 Пензенской сд.
С 5.01.1920 по 22.02.1920 года исполнял обязанности командира 5 Пензенской сд. 23.02.1920 года 1 сбр 5 сд переименована в 13 сбр 5 Пензенской сд.
6.03.1920г. вместе с бригадой направлен на ликвидацию Уфимского восстания и назначен приказом РВС 1 Трудовой армии помощником командующего всеми вооруженными силами Уфимской губернии.
2.04.1920г. вместе с бригадой убыл в распоряжение РВС Западного фронта.
5.08.1920г. назначен начальником 2 боевого участка Витебского района по борьбе с бандитизмом.
29.10.1920г. переведен на должность командира 14 сбр 5 сд с исполнение должностей начальника 1 боевого участка Витебского района и начальника гарнизона г. Полоцка.
29.12.1921г. назначен на должность коменданта Полоцкого укрепленного района с исполнением вышеуказанных должностей.27.05.1922г. Полоцкий УР расформирован и должность коменданта УР упразднена.
5.10.1922г. В связи с реорганизацией КА по ликвидации 14 сбр 5 сд назначен командиром 14 сп 5 сд.
9.10.1922г. согласно желания перемещен на должность командира 13 сп 5 сд.
19.08.1923г. отправлен в распоряжение начальника ВА РККА для сдачи вступительных экзаменов, 3.09.1923г. прибыл в ВА и зачислен в число прикомандированных.
24.09.1923г. условно зачислен слушателем младшего курса с обязательством сдачи в январе 1924 года испытаний по топографии, 17.01.1923г. испытания по топографии сдал.
10.07.1926г. окончил ВА РККА им. Фрунзе с оценкой «хорошо» и назначен помощником командира 16 сд.
5.10.1926г. вступил в исполнение обязанностей помощника командира 16 Ульяновской им. Киквидзе сд.
15.04.1928г. назначен ст. руководителем кафедры военных наук ВПА им. Толмачева.
7.05.1928г. прибыл в ВПА и зачислен на должность ст. руководителя кафедры военных наук с присвоением категории «К-11».
1.10.1929г. в связи с переходом ВПА на новый штат назначен на должность преподавателя.
1.01.1930г. откомандирован в г. Красноярск для вступления в должность командира формируемой 40 сд, на основании отношения № УН 1/59а 0401 от 4.01.1930г.
24.01.1930г. прибыл и вступил в должность командира 40 сд. Командир и военком 40 сд с 1.09.1930г. (Приказ РВС № 653 1930г.). За первенство в боевой и политической подготовке РВС ОКДВА награжден именными золотыми часами.
02.1932г. Назначен комендантом и военкомом Забайкальского УР во изменение приказа РВС по л/с Армии № 400 (0070-П-32) 1931 г.С 1.02.1934г. командир и военком 13 стрелкового корпуса (Приказ РВС № 00108 от 1.02.1934г.).
С 09.1934г. командир и военком 4 стрелкового корпуса.
17.05.1937г. назначен начальником Военно-инженерной академии РКАА (Приказ НКО № 2238 от 17.05.1937г.).
16.08.1937г. назначен начальником военного строительства на Дальнем Востоке при СНК СССР (Приказ НКО № 3096 от 16.08.1937г.).Награжден двумя орденами Красного Знамени (Приказ РВСР № 201 от 20.06.1921г., Приказ РВС №15 1923г.), орденом Красная Звезда (Постановление Президиума ЦИК СССР от 16.08.1936г.), именным оружием, за успехи в борьбе с бандитизмом – грамотой ВЦИК и комплектом теплого обмундирования.
Именем Созонтова А.Я. названа улица в г. Кирово-Цепецке, на доме №17 установлена памятная табличка с надписью «Улица названа в честь нашего земляка Созонтова Андрея Яковлевича, командира корпуса КА, соратника маршала Блюхера».
Источники:
1. Послужной список из Личного дела № АГ-102546 (Горвоенкомат г. Москва), предоставлен С. Пчелинцевым. Заверенная копия выписки находится в фондах "Музейно- выставочного центра":
http://www.gmvc.ru/ekspoziczii-muzeya2. ВИЖ – 72/10.
Дополнительная литература:
Федоров Алексей Федорович «Октябрьские зори».
Автор сослуживец Сазонтова А.Я. в период ГВ (НШ 1 сбр 5 Пензенской сд), в РККА с 1918 г. В период ВОВ НШ 110 сд, зам. начальника оперативного отдела 33 армии
http://militera.lib.ru/memo/russian/fedorov_af3/index.html(С) О.В. Романовский.