Добрый вечер!
А вот вам первый командир 2 бригады МП ТС БО ТОФ, он же первый командир 14 обрМП АСБО ТОФ.
Онищенко Илья Петрович, полковник.
1898 г.р., украинец, из служащих, чл. ВКП/б/ с октября 1919 года.
В РККА с 1918 года, участник ГВ с 02.1919 по 11.1920 года.
30.10.1933 – 13.10.1937 – командир батальона 8 отд. стрелкового полка ТОФ;
13.10.1937 – 3.08.1938 – пом. коменданта Сучанского УР ТОФ по МО;
3.08.1938 – 6.04.1939 – командир военного порта б/х «Находка» ТОФ;
6.04.1939 – 2306.1941 – командир военного порта б/х «Находка» Сучанского УР ТОФ;
23.06.1941 – 3.12.1941 – и.д. начальника тыла ВО ВМБ ТОФ;
3.12.1941 – 3.04.1942 – командир 2 бригады МП ТОФ (пр. Ком. ТОФ №0834 от 3.12.1941г.);
3.04.1942 – 9.11.1942 – командир 14 бригады МП АСБО ТОФ (пр. ком. ТОФ №0225 от 3.04.1942г.).
А вот последний командир Владивостокского осп и впоследствии комендант Сучанского сектора БО ТОФ.
Коробков Валентин Николаевич, комендант Сучанского сектора БО ТОФ, полковник.
30.03.1906 г.р., русский из служащих, чл. ВКП/б/ с 1932 года.
В РККА с 12.10.1923 года.
Прохождение службы в РККА и ВМФ.
12.10.1923 – 1.04.1924 – курсант 1 Орловских пехотных курсов МВО;
1.04.1924 – 7.04.1925 – ком. звена 51 сп 17 сд МВО;
7.04.1925 – 8.01.1926 – пом. комвзвода 51 сп 17 сд МВО;
8.01.1926 – 23.05.1926 – курсант школы старшин при 3 стрелковой корпусе МВО;
23.05.1926 – 2.06.1926 – старшина роты51 сп 17 сд МВО;
2.06.1926 – 11.10.1926 – вр. пом. начальника хоз. команды 51 сп 17 сд МВО;
11.01.1926 – 1.09.1927 – Объединенная военная школа им. ВЦИК;
27.09.1927 - 1.09.1928 – пом. ком. взвода Объединенная военная школа им. ВЦИК;
1.09.1928 – окончил школу, удостоен звания командира РККА (№0575 РВС СССР);
1.09.1928 – 24.01.1930 – ком. стр. взвода 65 сп 22 сд СКВО;
24.01.1930 – 10.03.1931 – ком. взвода полковой школы 65 сп 22 сд СКВО;
10.03.1931 – 9.06.1932 – командир роты 65 сп 22 сд СКВО;
9.06.1932 – 10.06.1935 – пом. НШ 65 сп 22 сд СКВО;
10.06.1935 – 20.05.1936 – пом. начальника 1 части штаба 22 сд СКВО;
20.05.1936 – 20.04.1938 – начальник штаба 13 отд. горно-стрелкового полка ВОУР ТОФ (№ 0467-36г., НКО СССР);
20.04.1938 – 1.12.1939 – пом. начальника 1 отдела штаба ТОФ (№0151-39г., ТОФ);
1.12.1939 – 3.07.1940 – учеба на курсах усовершенствования РККА (0821-39г., ТОФ);
3.07.1940- 12.12.1941 – командир Владивостокского отд. стрелкового полка БО ТОФ (№02394-40г., НК ВМФ);
12.12.1941 – 15.01.1943 – и.д. начальника штаба Тылового секторы БО ТОФ (№0868-41г., ТОФ);
С 15.01.1943 – комендант Сучанского сектора БО ТОФ (№0105-15.01.1943г., НК ВМФ).
Награды: медаль "ХХ лет РККА" - 1938, орден «Красное Знамя» - 1943г., «Красное Знамя» - 3.11.1944г. – за выслугу лет, "Ленина" - 1945 за выслугу лет.
Думаю, об этом еще никто не сообщал.
И сопоставьте даты командования Вл. ОСП - Коробкова и командования 2 брМП - Онищенко.
С уважением Олег.