Тихонов Василий Андреевич, командир 351 отр 13 брмп АСБО ТОФ, капитан.
(1908 – 1978), русский, рабочий, чл. ВКП/б/ с марта 1939 года.
В РККА с 31 мая 1932 года по 1958 год.
31.05.1932 – 31.12.1934 – курсант Одесской артиллерийской школы им. Фрунзе;
31.12.1934 – 17.-6.1935 – комвзвода 104 ап Ленинградского ВО;
17.06.1935 – 27.12.1935 – курсант Ленинградского бронетанкового Краснознаменного училища;
27.12.1935 – 9.05.1937 – комвзвода 2 запасной механизированной бригады ЛВО;
9.05.1937 – 21.09.1939 – командир танкового взвода 3 отр Владимиро-Ольгинского УР ТОФ;
21.09.1939 – 12.12.1940 – пом. командира 351 отд. танковой роты 3 стрелковой бригады ВО ВМБ ТОФ;
12.12.1940 – 21.06.1941 – пом. командира 73 арт. дивизиона 3 стрелковой бригады ВО ВМБ ТОФ по хозяйственной части;
С 22.06.1941 – 1944 - командир 351 отр 13 брмп АСБО ТОФ;
1944 – 08.1945 – начальник АБТС АСБО ТОФ;
С августа 1945 года - командир 4 отб АССО ВМОР ТОФ, капитан.
Уволен в отставку в 1957 году в звании подполковник.
http://yadi.sk/d/uWJOqUGE2qpu4С уважением Олег.