Добрый день, с наступающим Новым Годам!
Маленькая неточность. Иван Афанасьевич Кустов был комендантом Камчатского УР ТОФ, а не помощником коменданта, а также по совместительству начальником Управления оборонительного строительства "К" (УОС-К).
К сожалению ни в одной статье или работе не нашел, кто был комендантом Камчатского УР после Кустова до преобразования УР в БО ВМБ.
Но вот повезло - копаясь в ПС командиров СФ наткнулся на небольшое "открытие";
Швечков Иван Иванович, артиллерист УО СФ, полковник.
1894 г.р., русский, чл. ВКП/б/ с 1919 года. Участник ГВ с 1920 по 1921, ВОВ с 1.04.1942 на СФ. Награды: орден «Красная Звезда» - 1936, «Красное Знамя» - 1944, «Ленина» - 21.02.1945, медаль «ХХ лет РККА» - 1938.
30.10.1918 – курсант Петроградских арт. курсов;
30.08.1919 – комвзвода 2 лад 14 армии;
30.04.1920 – комвзвода 2 арт. батареи ЮФ;
31.03.1921 – комвзвода 2 Ленинградской арт. школы;
31.12.1924 – начальник разведки 2 Ленинградской арт. школы;
31.10.1927 – ком. батареи 101 ап ЛВО;
31.10.1928 – пом. командира 5 ождад ЛВО;
31.05.1931 – командир 5 ождад МС ДВ;
31.03.1934 – НШ 12 жда бригады ТОФ;31.05.1938 – комендант Камчатского УР ТОФ;20.03.1940 – начальник 8 отдела АУ РКВМФ;
20.09.1940 – комендант Северного сектора БО КБФ;
24.04.1941 – начальник 11 отд. НИМАП «А» РКВМФ;
01.04.1942 – начальник артиллерии оборонительного района СФ;
06.10.1942 – артиллерист УО СФ.
С уважением Олег.